Stimmberechtigte Mitglieder |
Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.09.2019 | 09.06.2024 | von 16.09.2019 bis 09.06.2024 |
Ausschuss für Gesundheit und Soziales | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.06.2014 | 23.06.2019 | von 23.06.2014 bis 23.06.2019 |
Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.06.2014 | 23.06.2019 | von 23.06.2014 bis 23.06.2019 |
Ausschuss für Wirtschaft | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 02.09.2014 | 23.06.2019 | von 02.09.2014 bis 23.06.2019 |
CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion im Kreistag Teltow-Fläming | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 24.06.2019 | 09.06.2024 | von 24.06.2019 bis 09.06.2024 |
CDU-Kreistagsfraktion Teltow-Fläming | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 02.06.2014 | 23.06.2019 | von 02.06.2014 bis 23.06.2019 |
Haushalts- und Finanzausschuss | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.09.2018 | 23.06.2019 | von 25.09.2018 bis 23.06.2019 |
Jugendhilfeausschuss | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.12.2020 | 09.06.2024 | von 15.12.2020 bis 09.06.2024 |
Kreisausschuss | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.10.2018 | 23.06.2019 | von 22.10.2018 bis 23.06.2019 |
Kreistag | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 25.05.2014 | 23.06.2019 | von 25.05.2014 bis 23.06.2019 |
Kreistag | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 24.06.2019 | 09.06.2024 | von 24.06.2019 bis 09.06.2024 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion | Kreistagsabgeordneter, CDU, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.07.2019 | 09.06.2024 | von 12.07.2019 bis 09.06.2024 |